ymddiriedolwyr ROBERT F. KENNEDY HUMAN RIGHTS UK LIMITED
Rhif yr elusen: 1181744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL JOHN LINDLEY OBE | Cadeirydd | 05 June 2018 |
|
|||||
Nizam Uddin | Ymddiriedolwr | 26 May 2020 |
|
|||||
Peter Thompson | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|||||
Stella Louise Smith | Ymddiriedolwr | 13 December 2019 |
|
|
||||
ANDREW WINCEL | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Patricia McCall Ogle | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
ERIC DANA LEVINE | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
KERRY KENNEDY | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Dr MARK ELLIS BS/JD/PHD | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.