Dogfen lywodraethu THE ABERGAVENNY BOROUGH BAND
Rhif yr elusen: 512871
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14/07/1971 AS AMENDED ON 27/04/1982 AS AMENDED ON 20/07/1982 AS AMENDED ON 10/07/2008 AS AMENDED ON 24/07/2015
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE ARTS AND SCIENCES,AND IN PARTICULAR,THE ART AND SCIENCE OF MUSIC,BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND OTHER ACTIVITIES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ABERGAVENNY AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.