Hanes ariannol THE WHITCHURCH COMMUNITY CENTRE TRUST (KNOWN LOCALLY AS BROWNLOW COMMUNITY CENTRE TRUST)
Rhif yr elusen: 512933
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.90k | £36.10k | £46.08k | £56.67k | £42.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.55k | £23.56k | £23.56k | £53.84k | £54.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | £17.59k | £17.43k | £19.57k | £2.11k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.