ymddiriedolwyr THE THREE BEARS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1186954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER JAMES BURN | Cadeirydd | 18 November 2019 |
|
|
||||
ANDREW PETER KNOWLES | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
PETER JAMES BOXALL | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
ROXANNE TUOHY | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
EMMA MAY ELEANOR HARGREAVES | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
Joseph Peter Swales | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
STEVEN MARK BURN | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.