ymddiriedolwyr SOUTH WESTMINSTER LEGAL ADVICE CENTRE CIO
Rhif yr elusen: 1180716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Walford | Cadeirydd | 03 October 2018 |
|
|||||
Richard Charles Eaton | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Jennifer Anne Ison | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Anita Anne George | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Harvey Fernando Trovalusci | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Anne Sarah Clover | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Nikhil Harry DSouza | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Christopher James White | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||
ROBERT OAKLEY WALTERS | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.