ymddiriedolwyr EPPING FOREST FOODBANK
Rhif yr elusen: 1182270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (72 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Richard Dutnall LLB,MA,MBA | Cadeirydd | 19 July 2021 |
|
|
||||
Dr Jane Evans | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Rashni Chahal Holden | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Sharon Theresa Heather | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|||||
Zachary Huw Cook | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Jenny Ann Thompson BSc | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.