Hanes ariannol NEW CENTRAL VILNA SYNAGOGUES
Rhif yr elusen: 513851
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £471.72k | £515.64k | £503.12k | £463.17k | £463.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £467.78k | £468.53k | £444.94k | £439.10k | £508.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £409.30k | £419.26k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £7.32k | £5.28k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £72.74k | £51.14k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £26.28k | £27.44k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £90.66k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £460.67k | £437.24k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £2.77k | £2.72k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £108.58k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £5.10k | £4.99k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.