ymddiriedolwyr KENILWORTH LIONS CLUB (CIO)
Rhif yr elusen: 1183358
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Sullivan | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Sue Meads | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
GERRY CONDON | Ymddiriedolwr | 02 January 2023 |
|
|
||||
Elisabeth Stevens | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
ROGER GRAHAM TYLER | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
David Maxted | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|||||
William Geoffrey Wanley | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.