ymddiriedolwyr ST PETROCS
Rhif yr elusen: 1187077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Jane Sewell | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Jonathan Winston Sparkes | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Donna Birrell | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Dr James Oliver | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
The Right Reverend Hugh Nelson | Ymddiriedolwr | 28 August 2020 |
|
|
||||
Sally Attwell | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Rachel Thomson | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Thomas Duncan | Ymddiriedolwr | 20 December 2019 |
|
|
||||
Margaret Ricardo | Ymddiriedolwr | 20 December 2019 |
|
|
||||
Roger Carson | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.