ymddiriedolwyr WARWICK SCHOOL MEMORIAL ENDOWMENT FUND
Rhif yr elusen: 1188248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augustus Richard Lock | Cadeirydd | 11 November 2013 |
|
|
||||
Graham Alfred Hawkesford | Ymddiriedolwr | 09 January 2017 |
|
|
||||
Michael Edward Barnwell | Ymddiriedolwr | 27 January 2005 |
|
|
||||
RICHARD HENRY THORNTON | Ymddiriedolwr | 17 November 1992 |
|
|||||
John Warley Wilson | Ymddiriedolwr | 04 December 1978 |
|
|
||||
Michael Lawrence Harwood | Ymddiriedolwr | 04 December 1978 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.