ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF KINVER
Rhif yr elusen: 1192864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Richard Anthony Clarkson | Cadeirydd | 09 August 2020 |
|
|||||||
Marlene Ann Parsons | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||||
Jason Richard Content | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||||
Anne Drew | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||||
Patricia Ann Williams | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||||
Diane Awkati | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||||
Lesley Elizabeth Liffen | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||||
George William Barrow | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||||
Stephen Harold Walters | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||||
Sheila Harryman | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||||
Mark Ronald Middleton | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|||||||
Mervin John Cutler | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||||
Lydia Rebecca Campbell | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||||
Glenys Cutler | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|||||||
Ian Charles Campbell | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.