ymddiriedolwyr THE SCRIVENERS' COMPANY SEXCENTENARY CHARITY
Rhif yr elusen: 1188020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Paul Sladden | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||
Andrew Jonathan Claudet | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Ronald Anthony Collins | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Nigel Paul Harding | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Paul Richard Williams | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
David John Hammond | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|||||
DAVID ROYSTON PHILIP | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Mark Watson-Gandy | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.