Hanes ariannol EAST CHESHIRE HOSPICE
Rhif yr elusen: 515104
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.70m | £6.53m | £6.21m | £7.21m | £8.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.89m | £4.96m | £5.40m | £5.36m | £6.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.91k | £1.32k | £86.24k | £194.53k | £723.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £634.03k | £789.81k | £1.73m | £1.40m | £760.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.38m | £5.37m | £5.35m | £5.88m | £6.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.21m | £1.03m | £668.07k | £1.01m | £1.25m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.61k | £24.93k | £87.23k | £207.21k | £755.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £94.77k | £107.38k | £106.05k | £115.60k | £223.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.22m | £1.30m | £1.02m | £2.15m | £2.56m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.78m | £3.84m | £4.46m | £4.36m | £5.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.11m | £1.06m | £936.41k | £997.80k | £1.27m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.29k | £21.84k | £31.52k | £27.44k | £36.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £83.98k | £75.88k | £45.92k | £40.46k | £96.68k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £16.82k | £20.16k | £19.95k | £2.31k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £64.30k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.