ymddiriedolwyr VICTORIA COLLEGE LIMITED
Rhif yr elusen: 1191415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Bernal Rodway | Cadeirydd | 12 December 2018 |
|
|
||||||
Priyaneet Kainth | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||||
Ronnie Meechan | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||||
Gary Noel Coffey | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Parminder Singh Garcha | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|||||||
Sadie Bolton | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|||||||
CAROLINE LANE | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.