Hanes ariannol TURNING LIVES AROUND LTD
Rhif yr elusen: 515300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.77m | £5.27m | £5.74m | £6.25m | £6.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.64m | £5.22m | £5.66m | £6.40m | £7.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.95m | £1.98m | £2.30m | £2.65m | £2.77m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £86.86k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.63k | £22.17k | £83.66k | £96.47k | £114.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £253.28k | £232.53k | £182.63k | £50.54k | £34.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.50m | £5.02m | £5.47m | £6.10m | £6.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £3 | £5 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.41m | £4.95m | £5.34m | £6.24m | £6.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £228.42k | £270.38k | £311.29k | £157.11k | £184.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.27k | £40.12k | £36.64k | £22.32k | £38.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.82k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £8.25k | £0 | £2.12k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.