ymddiriedolwyr LEICESTERSHIRE COUNTY FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Rhif yr elusen: 515604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivia Parry | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Tom Smith | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Sarah Proctor | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Kirstie Johnson | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Rebecca Busby | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|||||
Rev Peter Hooper | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|||||
Charlotte Turner | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Matthew Kirk | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.