ymddiriedolwyr MALVERN HILLS CONSERVATORS
Rhif yr elusen: 515804
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Elizabeth Turner | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Sheila Wren | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
John Stock | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Michael Alan Willkinson | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Robert Berry | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
William Allan Cottam | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||
Malcolm Victory | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Anne Felicity Player Robinson | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Richard Fowler | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Mark John Driscoll | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Frances Victory | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Dr Duncan Westbury | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
David Core | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
David Fellows | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
COUNCILLOR LUCY HODGSON | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|||||
John Michael | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR CHARLES PENN PH.D | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
Richard Bartholomew | Ymddiriedolwr | 26 March 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR John Raine | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
||||
MR CHRIS ROUSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID CHARLES BALDWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.