ymddiriedolwyr SAVE THE FAMILY LTD
Rhif yr elusen: 516484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rory John Spencer Lea | Cadeirydd | 27 February 2019 |
|
|||||
Nigel Bruce | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
Matthew Adam | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||
Margaret Ruth Ankers | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
Suzanne Booth | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
JOHN ALLEN CHURCH | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|||||
JANET ANNE BUTLER | Ymddiriedolwr | 21 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.