ymddiriedolwyr SHROPSHIRE CHARITY CONCERTS
Rhif yr elusen: 1191258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Richard Bisson | Cadeirydd | 14 March 2022 |
|
|
||||
Jill Margaret Anderton-Huang | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Annette Therese Barratt | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Victoria Kathryn Anastasia Evans | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Michele Edwards-Clark | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Gretchen Christman-Johnson | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Margaret Ridland | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Jonathan Norman Davies | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.