ymddiriedolwyr PEOPLE SPEAK UP LTD
Rhif yr elusen: 1193117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ioan Hefin | Cadeirydd | 24 August 2020 |
|
|||||
Yvonne Frances Lewis | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Abbie Elizabeth Hudson | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Jacquelin Marie Davies | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|||||
Christy Louise Anson-Harries | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Stuart Harries | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Summar Jade Ackery | Ymddiriedolwr | 18 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.