ymddiriedolwyr NORTHERN ROOTS (OLDHAM) LTD
Rhif yr elusen: 1196806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaine Taylor | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Jonathan Bland | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|||||
Ghazala Koosar | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
STUART LOCKWOOD | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Allan Tyrer | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Paul Morton | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Councillor Barbara Brownridge | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
ANNE SELBY | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|
||||
COUNCILLOR ABDUL JABBAR | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.