ymddiriedolwyr GRANTHAM CHRISTIAN MINISTRIES
Rhif yr elusen: 516836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lydia Jane Gallaher | Cadeirydd | 17 January 2013 |
|
|
||||||
Curtis George Murphy | Ymddiriedolwr | 05 January 2024 |
|
|
||||||
Michelle Anne Elizabeth Feasey | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|||||||
Amanda Ruth Beckett | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||||
Patricia WHYTE | Ymddiriedolwr | 24 September 2014 |
|
|||||||
David Scott Lynn | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.