ymddiriedolwyr REDHILLS CIO
Rhif yr elusen: 1193927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Anderson | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|||||
Mary Stratford | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Victoria Hughes | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Beth Jones | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|||||
Kate Abson | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|||||
CLR Elizabeth Scott | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|||||
Rachael Lennon | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Raymond Mills | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|||||
Christopher McDonald | Ymddiriedolwr | 26 March 2021 |
|
|
||||
Prof John Tomaney | Ymddiriedolwr | 26 March 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.