Hanes ariannol UNION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 517324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.62m | £1.32m | £1.41m | £1.48m | £1.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.59m | £1.36m | £1.34m | £1.62m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.76k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.02m | £785.54k | £691.01k | £756.04k | £817.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £32.55k | £28.85k | £25.95k | £30.75k | £31.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £560.78k | £503.71k | £566.08k | £682.47k | £631.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £67 | £66 | £8 | £23 | £281 | |
|
Incwm - Arall | £3.91k | £2.59k | £128.95k | £8.06k | £8.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £532 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.59m | £1.36m | £1.33m | £1.62m | £1.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.68k | £12.81k | £18.13k | £41.84k | £17.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £489.81k | £265.81k | £136.20k | £225.75k | £115.55k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £12.87k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.