ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN, SHIPTON-UNDER-WYCHWOOD
Rhif yr elusen: 1194288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Walmsley | Cadeirydd | 26 April 2003 |
|
|
||||
Rev Geoffrey Paul Clement | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Dr MARTIN NOEL DAVIES | Ymddiriedolwr | 06 January 2018 |
|
|
||||
Hilary Jane Matthews | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|||||
Godfrey Peter Wilkinson | Ymddiriedolwr | 21 April 2013 |
|
|
||||
Bernard Richard Caley West | Ymddiriedolwr | 25 April 2004 |
|
|
||||
Marlene Joy Brooks | Ymddiriedolwr | 01 April 1999 |
|
|
||||
Michael John Brooks | Ymddiriedolwr | 01 April 1992 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.