ymddiriedolwyr BEWDLEY ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 1197611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Richard Perrin | Cadeirydd | 09 February 2022 |
|
|||||||
Melissa Beynon | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||||
Mayor Ian LATIMER | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||||
Martin John GUARD | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||||
Teresa Elizabeth FRIAR | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||||
Vivien Doreen Lilian Little | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||||
BARBARA MARY LONGMORE | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|||||||
Susan Kathleen PERRIN | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||||
Janet Mary Ince | Ymddiriedolwr | 22 January 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.