ymddiriedolwyr UCAN PRODUCTIONS
Rhif yr elusen: 1201369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorian James Brunt | Cadeirydd | 16 August 2005 |
|
|
||||||
Jennnifer Blackmore | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||||
OWEN JAMES WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 26 August 2016 |
|
|||||||
Dr Joy Margaret Woodhouse | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||||
Professor Alyson Mary Rees | Ymddiriedolwr | 12 December 2010 |
|
|
||||||
John Sanders | Ymddiriedolwr | 11 May 2009 |
|
|||||||
Jayne Worsey | Ymddiriedolwr | 01 March 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.