ymddiriedolwyr SOUTHPAW DANCE PRODUCTIONS
Rhif yr elusen: 1198031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jill McKinney | Cadeirydd | 22 April 2022 |
|
|
||||
Huey Nhan-O'Reilly | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|||||
Ella Belsham | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Paul Long | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Katherine Pearson | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Greshauna Hannabiell Sanders | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|||||
Tresor Bukasa | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Robert William Lawson | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||
Michelle Hudson | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Alex Brabbs | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Professor John Girkin | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Lois Stonock | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.