Hanes ariannol RURAL COMMUNITY ACTION NOTTINGHAMSHIRE
Rhif yr elusen: 519405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £250.88k | £177.48k | £167.53k | £133.53k | £170.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £297.19k | £276.14k | £236.51k | £264.10k | £280.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £96.88k | £104.88k | £64.13k | £43.59k | £45.83k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.