ymddiriedolwyr TREETOPS HOSPICE TRUST
Rhif yr elusen: 519540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Khalid | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Dr Christopher Potts | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Yvonne Hobday | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Cheryl Webster | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Colin Glynn | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Dr Gail Walton | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|||||
Helen MacDonald | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
Dr Cham Kang | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
Stephen Anthony Mitchell | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
||||
DR Ruth Elizabeth Aldridge | Ymddiriedolwr | 27 February 2017 |
|
|
||||
DR Maelie Victoria Swanwick | Ymddiriedolwr | 30 March 2015 |
|
|
||||
Allan Perkins | Ymddiriedolwr | 22 March 2014 |
|
|
||||
Steve Beeley | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
||||
ROBERT WALLACE JONES | Ymddiriedolwr | 23 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.