Hanes ariannol CYFEILLION ORIEL PLAS GLYN Y WEDDW (FRIENDS OF ORIEL PLAS GLYN Y WEDDW)
Rhif yr elusen: 519699
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.20k | £13.14k | £30.30k | £16.07k | £13.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.75k | £18.43k | £5.52k | £4.21k | £4.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.