ymddiriedolwyr DISABILITY INFORMATION SERVICE HUNTINGDONSHIRE
Rhif yr elusen: 1198841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gethyn Williams | Cadeirydd | 12 December 2023 |
|
|||||
Christopher Harding | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Alison Lyons | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Georgina Wark | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Mark Griffen | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Melody Chanakira | Ymddiriedolwr | 16 October 2020 |
|
|
||||
WILLIAM VICKERY TEMPLETON | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||
Nicholas Charles Wells | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||
Amy Bosse | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||
David Lloyd Bowers | Ymddiriedolwr | 22 August 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.