ymddiriedolwyr LISA ULLMANN TRAVELLING SCHOLARSHIP FUND
Rhif yr elusen: 1203903
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Mercy Harriet Nabirye | Cadeirydd | 06 March 2023 |
|
|
||||
Laura Jane Careless | Ymddiriedolwr | 10 May 2024 |
|
|
||||
Ian Thomas Abbott | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Karen Louise Brodie | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Nichola Ivory-Chapman | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|||||
Laura Jackson | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Dr REBECCA STANCLIFFE MA PHD | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Avril Froma Hitman BEM FRSA | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
John Andrew Holdsworth | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.