ymddiriedolwyr OTLEY 2030
Rhif yr elusen: 1202220
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Glyn Williams | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Ann Forsaith | Ymddiriedolwr | 06 August 2023 |
|
|
||||
Sarah Lesley Mumford | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Michael Dennis Bradley | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Astrid Madeleine Copeland | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
John Robin Costello | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Ruth Anna Woodhead | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.