ymddiriedolwyr BRISTOL CATHEDRAL
Rhif yr elusen: 1204673
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Very Rev'd Dr Amanda Kirstine Ford Dean | Cadeirydd | 03 October 2020 |
|
|||||
David Michael Cain | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Rev Jonathan Samuel Parkin | Ymddiriedolwr | 22 August 2021 |
|
|
||||
ELIZABETH CAROLINE CAIRNCROSS | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Naomi Beth Miller | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
JOHN CHRISTOPHER SAVAGE OBE | Ymddiriedolwr | 23 February 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.