ymddiriedolwyr CARTMEL FELL COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 521066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELEN KATHERINE TODD | Cadeirydd | 28 May 2013 |
|
|
||||
James Longden | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Mike Elliott | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Michael Littlewood | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Linda Hodgson | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Laura Martin | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Julie Balshaw | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
||||
Josephine Sarah Viney | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|
||||
MICHAEL JAMES SMITH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RUTH ELIZABETH SMITH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.