ymddiriedolwyr MORCOTT VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL SEABROOK | Cadeirydd | 17 October 2016 |
|
|
||||
Richard Chown | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
||||
Andrew Leech | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|||||
Jane Squirrel | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
||||
Jo Giles | Ymddiriedolwr | 04 January 2018 |
|
|
||||
TOBY WALKER | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|
||||
EDWARD COOK | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.