ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH BROAD GREEN CROYDON
Rhif yr elusen: 1207486
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Leslie Jesudason | Cadeirydd | 17 June 2019 |
|
|
||||
Grace Kisira | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
John Sundar Antony Raj | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Esther Olajumoke Mukeme | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Ernest Johnson | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Onyinyechukwu Nwosu | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Edward Subamani | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Sharron Pamela Gordon | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Abiodun Daramola | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Viviene Witter | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|||||
VIVIA SHAW | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Sam Quaye | Ymddiriedolwr | 05 May 2020 |
|
|||||
Norma Ann Wapshott | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.