Hanes ariannol WORCESTER CITIZENS' SWIMMING BATH ASSOCIATION TRUST FUND
Rhif yr elusen: 523209
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2010 | 31/10/2011 | 31/10/2012 | 31/10/2013 | 31/10/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £286.18k | £265.96k | £342.28k | £314.49k | £338.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £283.08k | £287.27k | £283.18k | £342.30k | £337.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.