ymddiriedolwyr EDGTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 525005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Harding-Jones | Ymddiriedolwr | 17 February 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Begley | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Alice Ruby Knapton | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Christopher Roy Harris | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Janet Mary Cobb | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|||||
Robert Youngston Lawson | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||
Peter R Whapham | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Michelle Duncombe | Ymddiriedolwr | 16 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.