Dogfen lywodraethu GALLOWAY'S SOCIETY FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 526088
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED ON 31/10/1957 AS AMENDED ON 24/11/1988 AS AMENDED ON 30/11/1989 AS AMENDED ON 28/01/1999 AS AMENDED ON 19/03/1999 AS AMENDED BY SCHEME DATED 14/08/2013
Gwrthrychau elusennol
1 TO RELIEVE THE DISABILITY OF VISUALLY IMPAIRED PERSONS. 2 TO PROVIDE FACILITIES FOR THE PRESERVATION OF SIGHT
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.