ymddiriedolwyr THE LADY HAWKINS'S SCHOOL ENDOWMENT
Rhif yr elusen: 527251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (31 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Christina Banks | Cadeirydd | 16 October 2014 |
|
|||||
Rachel Mary Mountford | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Philippa Dixon | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
Caroline Esther Rolls | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
REBECCA HAYDON | Ymddiriedolwr | 17 March 2011 |
|
|
||||
HARVEY RICHARD JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS J N JONES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.