Hanes ariannol THE ELMS (COLWALL) LIMITED
Rhif yr elusen: 527252
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.73m | £2.92m | £2.42m | £2.49m | £3.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.03m | £3.27m | £2.98m | £2.94m | £3.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.31k | £13.31k | £15.31k | £75.31k | £605.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £39.81k | £2.11k | £2.35k | £1.69k | £1.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.65m | £2.73m | £2.24m | £2.37m | £2.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.98k | £0 | £15.79k | £105 | £1.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £171.06k | £150.12k | £42.37k | £60.46k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £605.96k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.00m | £3.27m | £2.98m | £2.94m | £3.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £28.78k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.