ymddiriedolwyr THE MAGNUS EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 528253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Jonathan Fearn | Cadeirydd | 20 November 2018 |
|
|||||||||
David Moore | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||||||
Cllr Chris Lion | Ymddiriedolwr | 31 October 2021 |
|
|||||||||
Nigel Wild | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|||||||||
Cllr Sam Smith | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||||||
MICHAEL FURNESS KC | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
JAMES HOWLETT | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
RICHARD WATKINSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
MICHAEL DAY BEAUMONT CBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
GRAHAM CARTLEDGE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
JAMES DERRY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.