ymddiriedolwyr QUEEN ELIZABETH'S ENDOWED SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 528259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN CARTER | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Paul Henshaw | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||||||||
Sinead Anderson | Ymddiriedolwr | 31 May 2021 |
|
|||||||||||
Andre Camilleri | Ymddiriedolwr | 31 May 2021 |
|
|
||||||||||
Terry Clay | Ymddiriedolwr | 31 May 2019 |
|
|||||||||||
Colin Clayton | Ymddiriedolwr | 13 February 2019 |
|
|
||||||||||
Stephen Garner | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|||||||||||
TERRY BUTLER | Ymddiriedolwr | 27 January 2015 |
|
|
||||||||||
MARTIN LEE | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|||||||||||
ELAINE TWIGGER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.