ymddiriedolwyr RADBROOK FOUNDATION
Rhif yr elusen: 528383
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Young Mr | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||||
James Staniforth | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||||
Janet Mary Leake | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||||
Michael Francis Willmot | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||||
Rex Philip Sartain | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|||||||
Monica Pemberton | Ymddiriedolwr | 22 August 2018 |
|
|
||||||
IAIN GILMOUR | Ymddiriedolwr | 03 November 2016 |
|
|||||||
Claire Nichola Brentnall | Ymddiriedolwr | 08 October 2015 |
|
|
||||||
JOHN ABRAM MBE TD | Ymddiriedolwr | 17 February 2013 |
|
|
||||||
MR A D CROSS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.