ymddiriedolwyr ADAMS FOUNDATION, WEM, TRUST
Rhif yr elusen: 528403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Makower Mather | Cadeirydd | 03 July 2023 |
|
|
||||
Robert Hatts | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|||||
Mark Cooper | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Pauline Anne Dee | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|||||
RICHARD GARETH BENNETT JENKINS | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|||||
ANDREW CROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.