ymddiriedolwyr LAWRENCE SHERIFF SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 528770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Canale-Parola | Cadeirydd | 20 September 2016 |
|
|
||||
Kulasekar Godavathi Krishnama | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Clinton Drackett | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|||||
Stuart Nigel Esworthy | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Thomas Legge | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Teresa Mpofu | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Simon Lau | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Kalonga Musukuma | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Stuart Baran | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|||||
CAROL ANNE MOOR | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Dr JUSTIN MUSTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Janet Lynne Eastwood | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Rebecca Rees | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
PAULA WHITFIELD | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.