ymddiriedolwyr BIRMINGHAM BODENHAM TRUST
Rhif yr elusen: 528902
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUGLAS SMITH | Cadeirydd | 03 March 2014 |
|
|
||||||
Darius Sandhu | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||||
DOUGLAS REED | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||||
Radley Russell | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||||
Diane Donaldson | Ymddiriedolwr | 15 November 2016 |
|
|||||||
Councillor Zafar Iqbal MBE JP | Ymddiriedolwr | 06 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.