ymddiriedolwyr MIDLANDS ARTS CENTRE
Rhif yr elusen: 528979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARY MARTIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Mary Locke Cllr | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|||||
Michelle Williams | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Selina Brown | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Neil McGowan | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Ros Robins | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Letha Anne-Marie Charles | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Linda Jane Jones | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Gurdip Singh Bhangoo | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
||||
Dr Haseena Lockhat | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|||||
Owen Dutton | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
|
||||
STEPHANIE DALE | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
|
||||
Councillor Matt Bennett | Ymddiriedolwr | 27 July 2015 |
|
|
||||
Mike Williams | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.